Врио генерального директора ОАО "Компания "Усть-Луга" назначена С.Макарова.
По данным из материалов ОАО "Компания "Усть-Луга" известно, что Решением Совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" от 29.06.2012 г. со 2 июля 2012 года временно исполняющей обязанности Генерального директора ОАО "Компания Усть-Луга" назначена Светлана Владимировна Макарова, директор по стратегии и развитию ОАО "Компания Усть-Луга".
Полномочия Генерального директора Общества М.Г. Широкова прекращены решением Совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" в связи с истечением их срока.
Максим Геннадьевич Широков предполагает сосредоточить свою деятельность на транспортно-логистическом бизнесе. В настоящее время его кандидатура предложена для избрания в Совет директоров ОАО "Транспортно-логистический комплекс" (ОАО "ТЛК").
Для справки:
На Общем собрании акционеров от 14.10.2011 г. было принято решение о реорганизации ОАО "Компания Усть-Луга" путем выделения из него Открытого акционерного общества "Транспортно-Логистический комплекс" (ОАО "ТЛК").
Реорганизация ОАО "Компания Усть-Луга" в форме выделения завершена 18.01.2012 г.
В результате реорганизации произошло разделение двух направлений деятельности: девелоперской и транспортно-логистической.